Mitglieder |
Hauptausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.1999 | 30.06.2009 | von 01.07.1999 bis 30.06.2009 |
Stadtrat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.1999 | 30.06.2009 | von 01.07.1999 bis 30.06.2009 |
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 |
Beirat für Bauvorhaben | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 |
Fraktionsvorstand SPD | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.09.2004 | 30.06.2009 | von 02.09.2004 bis 30.06.2009 |