Mitglieder |
Stadtrat | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.1999 | 24.08.2009 | von 01.07.1999 bis 24.08.2009 |
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege | FBL | FBL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.09.2004 | 01.07.2009 | von 01.09.2004 bis 01.07.2009 |
Ausschuss für Wirtschaftsbetriebe | FBL | FBL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.09.2004 | 01.07.2009 | von 01.09.2004 bis 01.07.2009 |
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss | FBL | FBL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.09.2004 | 01.07.2009 | von 01.09.2004 bis 01.07.2009 |
Fraktionsvorstand FBL | FBL | FBL Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.09.2004 | 01.07.2009 | von 01.09.2004 bis 01.07.2009 |
Hauptausschuss | FBL | FBL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.09.2004 | 01.07.2009 | von 01.09.2004 bis 01.07.2009 |
Fachbereichsausschuss 4 | FBL | FBL stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.07.2014 | 31.05.2019 | von 24.07.2014 bis 31.05.2019 |
Stadtrat | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | 06.06.2019 | | von 06.06.2019 |
Fachbereichsausschuss 1 | FBL | FBL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.08.2019 | 30.06.2024 | von 15.08.2019 bis 30.06.2024 |
Fachbereichsausschuss 4 | FBL | FBL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.08.2019 | 30.06.2024 | von 15.08.2019 bis 30.06.2024 |
Haupt- und Finanzausschuss | FBL | FBL stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 15.08.2019 | | von 15.08.2019 |
Schulträgerausschuss | FBL | FBL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.09.2019 | | von 26.09.2019 |
BUGA-Ausschuss | FBL | FBL stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.03.2023 | 30.06.2024 | von 24.03.2023 bis 30.06.2024 |
Fachbereichsausschuss 2 | FBL | FBL stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.03.2023 | 30.06.2024 | von 24.03.2023 bis 30.06.2024 |
Fachbereichsausschuss 3 | FBL | FBL stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.03.2023 | 30.06.2024 | von 24.03.2023 bis 30.06.2024 |
Fachbereichsausschuss 5 | FBL | FBL stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.03.2023 | 30.06.2024 | von 24.03.2023 bis 30.06.2024 |
Rechnungsprüfungsausschuss | FBL | FBL stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.03.2023 | | von 24.03.2023 |
Werkausschuss | FBL | FBL stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.03.2023 | | von 24.03.2023 |