Vorsitz |
Ausschuss für Wirtschaftsbetriebe | | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | 01.07.1999 | 01.07.2009 | von 01.07.1999 bis 01.07.2009 |
Stadtrat | | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | 01.07.1999 | 15.01.2022 | von 01.07.1999 bis 15.01.2022 |
Fachbereichsausschuss 1 | | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | 24.08.2009 | 31.05.2014 | von 24.08.2009 bis 31.05.2014 |
Fachbereichsausschuss 2 | | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | 24.08.2009 | 31.05.2014 | von 24.08.2009 bis 31.05.2014 |
Fachbereichsausschuss 3 | | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | 24.08.2009 | 31.05.2014 | von 24.08.2009 bis 31.05.2014 |
Fachbereichsausschuss 4 | | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | 24.08.2009 | 31.05.2014 | von 24.08.2009 bis 31.05.2014 |
Werkausschuss | | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | 24.08.2009 | 31.05.2014 | von 24.08.2009 bis 31.05.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | 08.12.2009 | 31.05.2014 | von 08.12.2009 bis 31.05.2014 |
Fachbereichsausschuss 1 | | Vorsitzender | Vorsitzender | 24.07.2014 | 31.05.2019 | von 24.07.2014 bis 31.05.2019 |
Fachbereichsausschuss 2 | | Vorsitzender | Vorsitzender | 24.07.2014 | 31.05.2019 | von 24.07.2014 bis 31.05.2019 |
Fachbereichsausschuss 4 | | Vorsitzender | Vorsitzender | 24.07.2014 | 31.05.2019 | von 24.07.2014 bis 31.05.2019 |
Haupt- und Finanzausschuss | | Vorsitzender | Vorsitzender | 24.07.2014 | 15.01.2022 | von 24.07.2014 bis 15.01.2022 |
Werkausschuss | | Vorsitzender | Vorsitzender | 24.07.2014 | 31.05.2019 | von 24.07.2014 bis 31.05.2019 |
Schulträgerausschuss | | Vorsitzender | Vorsitzender | 17.11.2014 | 15.01.2022 | von 17.11.2014 bis 15.01.2022 |
Beirat für die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund | | Vorsitzender | Vorsitzender | 01.12.2014 | 31.10.2019 | von 01.12.2014 bis 31.10.2019 |
Fachbereichsausschuss 5 | | Vorsitzender | Vorsitzender | 15.08.2019 | 15.01.2022 | von 15.08.2019 bis 15.01.2022 |
BUGA-Ausschuss | | Vorsitzender | Vorsitzender | 18.08.2019 | 15.01.2022 | von 18.08.2019 bis 15.01.2022 |
Fachbereichsausschuss 1 | | Vorsitzender | Vorsitzender | 29.10.2019 | 15.01.2022 | von 29.10.2019 bis 15.01.2022 |
Fachbereichsausschuss 2 | | Vorsitzender | Vorsitzender | 29.10.2019 | 15.01.2022 | von 29.10.2019 bis 15.01.2022 |
Fachbereichsausschuss 3 | | Vorsitzender | Vorsitzender | 29.10.2019 | 15.01.2022 | von 29.10.2019 bis 15.01.2022 |
Fachbereichsausschuss 4 | | Vorsitzender | Vorsitzender | 29.10.2019 | 15.01.2022 | von 29.10.2019 bis 15.01.2022 |
Werkausschuss | | Vorsitzender | Vorsitzender | 29.10.2019 | 15.01.2022 | von 29.10.2019 bis 15.01.2022 |
Mitglieder |
Gesellschafterversammlung der VWM | | geborener Vertreter | geborener Vertreter | 01.07.1999 | 15.01.2022 | von 01.07.1999 bis 15.01.2022 |
Verwaltung |
Rechnungsprüfungsausschuss | | Vorsitzender | Vorsitzender | 24.07.2014 | 31.05.2019 | von 24.07.2014 bis 31.05.2019 |