Mitglieder |
Ausschuss für Jugend, Soziales und Senioren | FBL | FBL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 01.07.2009 | bis 01.07.2009 |
Fachbereichsausschuss 1 | FBL | FBL stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.08.2009 | 01.03.2010 | von 24.08.2009 bis 01.03.2010 |
Fachbereichsausschuss 2 | FBL | FBL stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.08.2009 | | von 24.08.2009 |
Fachbereichsausschuss 3 | FBL | FBL stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.08.2009 | 28.02.2010 | von 24.08.2009 bis 28.02.2010 |
Fachbereichsausschuss 4 | FBL | FBL stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.08.2009 | 28.02.2010 | von 24.08.2009 bis 28.02.2010 |
Werkausschuss | FBL | FBL stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.08.2009 | 28.02.2010 | von 24.08.2009 bis 28.02.2010 |
Schulträgerausschuss | FBL | FBL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.03.2010 | | von 01.03.2010 |
Fachbereichsausschuss 3 | FBL | FBL stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 30.01.2012 | | von 30.01.2012 |
Stadtrat | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | 19.12.2013 | | von 19.12.2013 |
Fachbereichsausschuss 1 | FBL | FBL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.01.2014 | | von 27.01.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | FBL | FBL stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 27.01.2014 | | von 27.01.2014 |